Auskünfte zu Marco Lüönd
Einträge zum Namen Marco Lüönd
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Lüönd
Publikationsnummer: 2025745, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IG Grünenwald GmbH, in Schwyz, CHE-110.355.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6392580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaventa, Wilhelm, von Küssnacht SZ, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüönd, Marco, von Steinen, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jagd- & Sportschützen Selgis AG (CH-130.0.012.092-5), in Schwyz, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Christoph, von Oberegg, in Rickenbach bei Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1397133, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
LUMA Immobilien AG, in Steinen, CHE-218.942.693, Steinertal, 6422 Steinen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften, Erstellung und Planung von Bauten als Bauherrin oder Generalunternehmung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.3.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lüönd, Marco, von Steinen, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6392580, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IG Grünenwald GmbH, in Schwyz, CH-130.4.009.290-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 9, Publ. 3068822).
Statutenänderung:
11.02.2008. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 19.10.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Johannes, von Unterschächen, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Christoph, von Oberegg, in Rickenbach bei Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Garaventa, Wilhelm, von Küssnacht SZ, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Lüönd, Marco, von Steinen, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jagd- & Sportschützen Selgis AG (CH-130.0.012.092-5), in Schwyz, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Jagd- & Sportschützen Selgis AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].