Auskünfte zu Roland Eggerschwiler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Eggerschwiler
Publikationsnummer: 1707045, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rieter Sammelstiftung, in Winterthur, CHE-109.741.008, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, Publ. 1562239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggerschwiler, Roland, von Rothenburg, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Daniel, von Zürich, in Russikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon].
Publikationsnummer: 6810824, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Allgemeine Personalfürsorge-Stiftung der Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CH-020.7.902.584-3, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6641526).
Domizil neu:
Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Hans Jürg, von Steffisburg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bruhin, Alexander, von Riehen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggerschwiler, Roland, von Rothenburg, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5812778, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RIETER SERVICES AG, in Winterthur, CH-020.3.022.286-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 39, Publ. 4792264).
Firma neu:
RIETER SERVICES AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.08.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggerschwiler, Roland, von Rothenburg, in Ettenhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieter Management AG (CH-020.3.921.965-7), in Winterthur, Liquidatorin;
Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eimertenbrink, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].