Roland Eggerschwiler
wohnhaft in Aadorf, aus Rothenburg Aktuelle Mandate: Allgemeine Personalfürsorge-Stiftung der Maschinenfabrik Rieter AG, Joh. Jacob Rieter-Stiftung Verbundene Personen: Daniel Eberhard, Karim Aouami, Evelyn Lämmli und mehr So bleiben Sie über "Roland Eggerschwiler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Eggerschwiler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roland Eggerschwiler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Eggerschwiler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roland Eggerschwiler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roland Eggerschwiler arbeiten
Betreiben von Pensionskassen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Betreiben von Pensionskassen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Privatpersonen mit dem Namen Roland Eggerschwiler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Eggerschwiler
Publikationsnummer: 1707045, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rieter Sammelstiftung, in Winterthur, CHE-109.741.008, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, Publ. 1562239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggerschwiler, Roland, von Rothenburg, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Daniel, von Zürich, in Russikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon].
Publikationsnummer: 6810824, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Allgemeine Personalfürsorge-Stiftung der Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CH-020.7.902.584-3, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6641526).
Domizil neu:
Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Hans Jürg, von Steffisburg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bruhin, Alexander, von Riehen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggerschwiler, Roland, von Rothenburg, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5812778, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RIETER SERVICES AG, in Winterthur, CH-020.3.022.286-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 39, Publ. 4792264).
Firma neu:
RIETER SERVICES AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.08.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggerschwiler, Roland, von Rothenburg, in Ettenhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieter Management AG (CH-020.3.921.965-7), in Winterthur, Liquidatorin;
Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eimertenbrink, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].