Auskünfte zu Beat Dannenberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Dannenberger
Publikationsnummer: 4869050, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Gesetzlicher Garantiefonds der Schweizer Reisebranche, in Zürich, CH-020.7.000.259-0, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 23, Publ. 4596930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dannenberger, Beat, von Basel, in Thalwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Peter Jules, von Seedorf BE, in Widen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lathion, Jacques, von Nendaz, in Vétroz, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helbling, Rolf, von Kaltbrunn, in Andwil SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Opes Revision AG (CH-100.3.010.282-2), in Emmen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4654846, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Travel Trade Service TTS Ltd. in Adliswil, CH-290.3.004.420-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2007, S. 15, Publ. 3972680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dannenberger, Beat, von Basel, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Beat, von Sulz AG, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Travel Trade Service TTS Ltd., bisher in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.1998, S. 1977).
Statutenänderung:
1.09.1999.
Sitz neu:
A d l i s w i l.
Domizil neu:
Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil.
Postadresse neu:
Travel Trade Service TTS Ltd., Postfach 18, 8134 Adliswil 1.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Ursula, von Grub AR, in Schaffhausen Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zitterli, Willy, von Radelfingen, in Busswil bei Büren, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Rolf, von Kaltbrunn, in Andwil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Aebi, Werner, von Heimiswil, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dannenberger, Beat, von Basel, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.