Auskünfte zu Werner Aebi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Aebi
Publikationsnummer: 3365188, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Travel Trade Service TTS Ltd., in Adliswil, CH-290.3.004.420-9, Vermittlung von Dienstleistungen an die der Gesellschaft angeschlossenen Reisebüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 20, Publ. 2235996).
Postadresse neu:
Postadresse aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Rolf, von Kaltbrunn, in Andwil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Werner, von Heimiswil, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Beat, von Zürich, in Bassersdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hausheer, Marcel, von Zürich, in Zug, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Eberhard, Kurt, von Arth, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Philippe, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3222644, Handelsregister-Amt Bern, (36)
REISEBÜRO AM HIRSCHENPLATZ AG, in Langnau im Emmental, CH-053.3.007.515-5, Betrieb eines Reisebüros und Veranstalten von Pauschal-, Geschäfts- und Gruppenreisen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.1993, S. 1000).
Statutenänderung:
24.01.2006.
Firma neu:
REISEBÜRO AEBI AG.
Weiteres Geschäftsdomizil:
Lütoldstrasse 4, 3454 Sumiswald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roethlisberger, Niklaus, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Werner, von Heimiswil, in Langnau im Emmental, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Travel Trade Service TTS Ltd., bisher in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.1998, S. 1977).
Statutenänderung:
1.09.1999.
Sitz neu:
A d l i s w i l.
Domizil neu:
Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil.
Postadresse neu:
Travel Trade Service TTS Ltd., Postfach 18, 8134 Adliswil 1.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Ursula, von Grub AR, in Schaffhausen Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zitterli, Willy, von Radelfingen, in Busswil bei Büren, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Rolf, von Kaltbrunn, in Andwil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Aebi, Werner, von Heimiswil, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dannenberger, Beat, von Basel, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.