Auskünfte zu Dr. Oronzo Cosola
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Oronzo Cosola
Publikationsnummer: 4572126, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
RAlpin AG, in Olten, CH-035.3.029.219-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 14, Publ. 3867384).
Statutenänderung:
10.06.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Obersiggenthal, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cosola, Dr. Oronzo, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tommasini, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillelmon, Bernard, von Nyon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Macagno, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Torino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wittlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3438220, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
RAlpin AG (RAlpin SA) (RAlpin Ltd.), bisher in Bern, CH-035.3.029.219-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2005, S. 3, Publ. 2791514).
Statutenänderung:
2.06.2006.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Martin-Disteli Strasse 4, 4600 Olten.
Zweck:
Entwicklung, Betrieb und Vermarktung der rollenden Autobahn im alpenquerenden Verkehr, primär via Lötschberg-Simplon-Achse. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder gegen Empfangsbestätigung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casañas, Francisco Javier Juan, spanischer Staatsangehöriger, in Lainate (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Croci-Torti, Simone, von Stabio, in Mendrisio, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tromp, Dr. Mathias, von Bern und St. Gallen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Perrin, Nicolas, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meier, Peter, von Obersiggenthal, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Kunz, Bernhard Walter, von Zürich, in Vacallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bertschi, Dr. Hans-Jörg, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Stahl, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Cosola, Dr. Oronzo, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dancet, René, von Genf, in Baden, Sekretär des Verwaltungsrates (nicht Mitglied) und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenbuchsee, Sekretär (nicht Mitglied) und Geschäftsführer].