Damien Dellea
wohnhaft in Singapour, aus Gambarogno Aktuelle Mandate: Three Peaks SA Verbundene Personen: Chloé Bardinon, Colin Dellea So bleiben Sie über "Damien Dellea" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Damien Dellea"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Damien Dellea" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Damien Dellea"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Damien Dellea leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Damien Dellea arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Damien Dellea
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Damien Dellea
Publikationsnummer: HR02-1005511035, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 122 du 28.06.2021, Publ. 1005229905).
Modification des statuts:
21.06.2022.
Séparation:
selon contrat de scission du 21.06.2022, la société a transféré une partie de ses actifs et de ses passifs à la société "Immoliva AG", à Wangen-Brüttisellen (CHE-158.597.260) et à la société "Three Peaks SA", à La Grande Béroche (CHE-277.742.385). Le capital-actions est réduit de CHF 150'000.00 par suite de scission.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 250'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 250'000.00].
Nouvelles actions:
200 actions nominatives de CHF 500.00 [précédemment: 500 actions nominatives de CHF 500.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ulrich-Hamann, Michèle Céline, de Beinwil (SO), à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Singapour (SG), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1005229905, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 225 du 20.11.2019, Publ. 1004763568).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hamann Velten, Brigitte, de Landquart, à Uznach, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Ulrich-Hamann, Michèle Céline, de Beinwil (SO), à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Singapour (SG), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: HR02-1004642651, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 153 du 10.08.2016, Publ. 2997031).
Nouvelle adresse:
Champ-Rossé 3, 2735 Champoz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zenger, Patrick Eugène, de Habkern, à Bévilard, président, avec signature collective à deux;
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet, vice-président, avec signature collective à deux;
Ulrich, Georges-Simon, de Lostorf, à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), administrateur, avec signature collective à deux;
Zenger, Alexandre, de Habkern, à Court, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hamann Velten, Brigitte, de Landquart, à Uznach, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Zenger, Franziska, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), vice-présidente du conseil d'administration, secrétaire, avec signature collective à deux;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Vira (Gambarogno), secrétaire, avec signature collective à deux].