Auskünfte zu Franziska Zenger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Franziska Zenger
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004763568, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2019, Publ. 1004642651).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zenger, Franziska, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), vice-présidente du conseil d'administration, secrétaire, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR02-1004642651, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 153 du 10.08.2016, Publ. 2997031).
Nouvelle adresse:
Champ-Rossé 3, 2735 Champoz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zenger, Patrick Eugène, de Habkern, à Bévilard, président, avec signature collective à deux;
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet, vice-président, avec signature collective à deux;
Ulrich, Georges-Simon, de Lostorf, à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), administrateur, avec signature collective à deux;
Zenger, Alexandre, de Habkern, à Court, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hamann Velten, Brigitte, de Landquart, à Uznach, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Zenger, Franziska, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), vice-présidente du conseil d'administration, secrétaire, avec signature collective à deux;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Vira (Gambarogno), secrétaire, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 4235088, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Renobautech Sàrl, à Bévilard, CH-073.4.015.156-2, exploitation d'une entreprise de rénovation et de construction d'immeubles etc., société à responsabilité limitée (FOSC no 124 du 02.07.2003, p. 5, publ. 1062580).
Modification des statuts:
23.11.2007.
Personne et signature radiée:
Zenger, Franziska, de Habkern, à Bévilard, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Zenger, Patrick, de Habkern, à Bévilard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 50'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 49'000.--].