Auskünfte zu Richard Zenger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Zenger
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005511035, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 122 du 28.06.2021, Publ. 1005229905).
Modification des statuts:
21.06.2022.
Séparation:
selon contrat de scission du 21.06.2022, la société a transféré une partie de ses actifs et de ses passifs à la société "Immoliva AG", à Wangen-Brüttisellen (CHE-158.597.260) et à la société "Three Peaks SA", à La Grande Béroche (CHE-277.742.385). Le capital-actions est réduit de CHF 150'000.00 par suite de scission.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 250'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 250'000.00].
Nouvelles actions:
200 actions nominatives de CHF 500.00 [précédemment: 500 actions nominatives de CHF 500.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ulrich-Hamann, Michèle Céline, de Beinwil (SO), à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Singapour (SG), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1004642651, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 153 du 10.08.2016, Publ. 2997031).
Nouvelle adresse:
Champ-Rossé 3, 2735 Champoz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zenger, Patrick Eugène, de Habkern, à Bévilard, président, avec signature collective à deux;
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet, vice-président, avec signature collective à deux;
Ulrich, Georges-Simon, de Lostorf, à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), administrateur, avec signature collective à deux;
Zenger, Alexandre, de Habkern, à Court, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hamann Velten, Brigitte, de Landquart, à Uznach, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Zenger, Franziska, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), vice-présidente du conseil d'administration, secrétaire, avec signature collective à deux;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Vira (Gambarogno), secrétaire, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 4829428, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Zenger et Cie S.A., à Pontenet, CH-073.3.004.007-3, société anonyme (No. FOSC 84 du 02.05.2005, p. 4, Publ. 2818224).
Nouvelle raison sociale:
Zenger et Cie S.A. en liquidation.
Adresse de liquidation:
Sous-Moron 5, 2735 Bévilard. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 22.12.2008.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
FIDUPLUS S.A., à Delémont, organe de révision;
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zenger, Patrick, de Habkern, à Bévilard, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].