Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o PBMP Treuhand AG
Münchhaldenstrasse 10
8008 Zürich
Auskünfte zu inventare.ch GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
19.02.2010
Löschung im Handelsregister
15.06.2017
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.042.029-8
UID/MWST
CHE-115.445.110
Branche
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Inventaren und allen damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, vor allem im Bereich des Ortsbildschutzes und der Denkmalpflege. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | 25.02.2010 | 14.06.2017 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- inventare.ch GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: inventare.ch GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: 3581343, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
inventare.ch GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-115.445.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2427857). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 2427857, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
inventare.ch GmbH, in Zürich, CHE-115.445.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059647).
Firma neu:
inventare.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o PBMP Treuhand AG, Münchhaldenstrasse 10, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann Flachsmann, Hans Jörg, von Herrliberg, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Zweifel Jost, Monika Maria, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2059647, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
inventare.ch GmbH, in Zürich, CHE-115.445.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692885).
Domizil neu:
Laurenzgasse 5, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbrügg, Daniela Monika, von Aarau, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Läuchli, Marc Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Trüssel, Oliver Thomas, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel Jost, Monika Maria, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: Gfeller + Partner AG (CH-053.3.000.856-2)].