Auskünfte zu Monika Maria Zweifel Jost
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Monika Maria Zweifel Jost
Publikationsnummer: 2427857, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
inventare.ch GmbH, in Zürich, CHE-115.445.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059647).
Firma neu:
inventare.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o PBMP Treuhand AG, Münchhaldenstrasse 10, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann Flachsmann, Hans Jörg, von Herrliberg, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Zweifel Jost, Monika Maria, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2059647, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
inventare.ch GmbH, in Zürich, CHE-115.445.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692885).
Domizil neu:
Laurenzgasse 5, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbrügg, Daniela Monika, von Aarau, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Läuchli, Marc Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Trüssel, Oliver Thomas, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel Jost, Monika Maria, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: Gfeller + Partner AG (CH-053.3.000.856-2)].
Publikationsnummer: 1692885, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
inventare.ch GmbH, in Zürich, CHE-115.445.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2014, Publ. 1638415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüninger, Donat, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel Jost, Monika Maria, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 167 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Trüssel, Oliver Thomas, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsführung].