Auskünfte zu Genossenschaft EvK
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Genossenschaft EvK
- Genossenschaft EvK hat den Sitz in Grosshöchstetten und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Verbände und Vereinigungen».
- Die Organisation wurde am 20.03.1883 gegründet und hat 8 Personen im Management.
- Die Organisation änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 10.11.2022, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die im Handelsregister BE eingetragene UID lautet CHE-103.545.466.
Management (8)
neueste Mitglieder der Verwaltung
Jasmine Hari-Losenegger,
Christof Schmutz,
Ruth Berger-Wittwer,
Daniel Hodel,
Peter Baumgartner
neuste Zeichnungsberechtigte
Jasmine Hari-Losenegger,
Christof Schmutz,
Ruth Berger-Wittwer,
Daniel Hodel,
Peter Baumgartner
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.03.1883
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Grosshöchstetten
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.5.008.845-2
UID/MWST
CHE-103.545.466
Branche
Verbände und Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Wohlfahrt der Bevölkerung im Gebiet des ehemaligen Amtsbezirkes Konolfingen sowie der heutigen Gemeinden Bolligen, Stettlen und Vechigen (nachfolgend Geschäftskreis genannt). Aus dem Vermögensertrag können Beiträge ausgerichtet werden zur Wirtschaftsförderung insbesondere als Starthilfe für innovative Projekte mit Schaffung neuer Arbeitsplätze, als Unterstützung in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur, als Vergabungen an sozial tätige Institutionen, als Zuwendungen an die Gemeinden zur freien Verfügung im Rahmen des vorstehenden Zweckartikels. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
WISTAG Revision AG | Thun | 21.09.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Bank EvK Ersparniskasse von Konolfingen
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Genossenschaft EvK
Publikationsnummer: HR02-1005601191, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft EvK, in Grosshöchstetten, CHE-103.545.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297934).
Statutenänderung:
16.09.2022.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Wohlfahrt der Bevölkerung im Gebiet des ehemaligen Amtsbezirkes Konolfingen sowie der heutigen Gemeinden Bolligen, Stettlen und Vechigen (nachfolgend Geschäftskreis genannt). Aus dem Vermögensertrag können Beiträge ausgerichtet werden zur Wirtschaftsförderung insbesondere als Starthilfe für innovative Projekte mit Schaffung neuer Arbeitsplätze, als Unterstützung in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur, als Vergabungen an sozial tätige Institutionen, als Zuwendungen an die Gemeinden zur freien Verfügung im Rahmen des vorstehenden Zweckartikels. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich oder elektronisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Ruth, von Linden, in Linden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari-Losenegger, Jasmine, von Adelboden, in Aeschlen b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005297934, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft EvK, in Grosshöchstetten, CHE-103.545.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, S.0, Publ. 2424707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalz, Paul, von Büren an der Aare, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Peter, von Lützelflüh, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Ruth, von Fahrni, in Münsingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Dieter, von Bern und Zürich, in Boll (Vechigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Peter, von Kirchlindach, in Kiesen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodel, Daniel, von Konolfingen, in Gysenstein (Konolfingen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linder, Ruth, von Linden, in Linden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmutz, Christof, von Worb, in Stettlen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2424707, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft EvK, in Grosshöchstetten, CHE-103.545.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2075411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staudenmann, Heinz, von Guggisberg, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Peter, von Schnottwil, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Ruth, von Fahrni, in Münsingen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Peter, von Kirchlindach, in Kiesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Daniel, von Konolfingen, in Gysenstein (Konolfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.