Auskünfte zu Ruth Linder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ruth Linder
Publikationsnummer: HR02-1005601191, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft EvK, in Grosshöchstetten, CHE-103.545.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297934).
Statutenänderung:
16.09.2022.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Wohlfahrt der Bevölkerung im Gebiet des ehemaligen Amtsbezirkes Konolfingen sowie der heutigen Gemeinden Bolligen, Stettlen und Vechigen (nachfolgend Geschäftskreis genannt). Aus dem Vermögensertrag können Beiträge ausgerichtet werden zur Wirtschaftsförderung insbesondere als Starthilfe für innovative Projekte mit Schaffung neuer Arbeitsplätze, als Unterstützung in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur, als Vergabungen an sozial tätige Institutionen, als Zuwendungen an die Gemeinden zur freien Verfügung im Rahmen des vorstehenden Zweckartikels. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich oder elektronisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Ruth, von Linden, in Linden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari-Losenegger, Jasmine, von Adelboden, in Aeschlen b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005297934, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft EvK, in Grosshöchstetten, CHE-103.545.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, S.0, Publ. 2424707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalz, Paul, von Büren an der Aare, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Peter, von Lützelflüh, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Ruth, von Fahrni, in Münsingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Dieter, von Bern und Zürich, in Boll (Vechigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Peter, von Kirchlindach, in Kiesen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodel, Daniel, von Konolfingen, in Gysenstein (Konolfingen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linder, Ruth, von Linden, in Linden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmutz, Christof, von Worb, in Stettlen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5285322, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft EvK, in Grosshöchstetten, CH-035.5.008.845-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2006, S. 2, Publ. 3558844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Peter, von Lauperswil, in Grosshöchstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchhofer, Hermann, von Landiswil, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Ruth, von Linden, in Linden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.