Informazioni su Marina Zortea-Florin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marina Zortea-Florin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005518807, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Dieter Holzinger AG, in Landquart, CHE-105.887.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, S.0, Publ. 2071101).
Statutenänderung:
06.07.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Installationsunternehmens sowie den Handel mit sämtlichen in diese Branchen gehörenden Artikel und Apparaten samt deren Bestandteile. Die Gesellschaft kann Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen oder überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die im Bereiche des Geschäftszweckes liegt. Sie kann Filialen errichten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, vermieten, verwalten oder veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zortea, Mario, von Zürich, in Landquart (Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zortea-Florin, Marina, von Zürich, in Landquart (Igis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibishi, Gjemajl, kosovarischer Staatsangehöriger, in Landquart, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4801814, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dieter Holzinger AG, in Igis, CH-350.3.003.080-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 12.12.1997, S. 8966).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzinger, Wolf Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Landquart Gde. Igis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Holzinger-Kohler, Verena, von Pfäfers, in Landquart Gde. Igis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Exacta Ems AG, in Domat/Ems, Revisionsstelle;
Holzinger-Glanzmann, Ruth, von Zürich, in Landquart Gde. Igis, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zortea, Mario, von Zürich, in Landquart (Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zortea-Florin, Marina, von Zürich, in Landquart (Igis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.