Succursale (1)
Informazioni su Dieter Holzinger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dieter Holzinger AG
- Dieter Holzinger AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altra attività edilizia». La sede si trova a Landquart.
- La dirigenza dell’azienda Dieter Holzinger AG fondata il 11.08.1982 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.07.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Dieter Holzinger AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.08.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Landquart
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.003.080-4
IDI/IVA
CHE-105.887.133
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Installationsunternehmens sowie den Handel mit sämtlichen in diese Branchen gehörenden Artikel und Apparaten samt deren Bestandteile. Die Gesellschaft kann Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen oder überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die im Bereiche des Geschäftszweckes liegt. Sie kann Filialen errichten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, vermieten, verwalten oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ALFINA Holding AG | Chur | <2004 | 23.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Holzinger Dieter AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Holzinger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005518807, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Dieter Holzinger AG, in Landquart, CHE-105.887.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, S.0, Publ. 2071101).
Statutenänderung:
06.07.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Installationsunternehmens sowie den Handel mit sämtlichen in diese Branchen gehörenden Artikel und Apparaten samt deren Bestandteile. Die Gesellschaft kann Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen oder überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die im Bereiche des Geschäftszweckes liegt. Sie kann Filialen errichten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, vermieten, verwalten oder veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zortea, Mario, von Zürich, in Landquart (Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zortea-Florin, Marina, von Zürich, in Landquart (Igis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibishi, Gjemajl, kosovarischer Staatsangehöriger, in Landquart, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2071101, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dieter Holzinger AG, in Landquart, CHE-105.887.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 14, Publ. 4801814).
Domizil neu:
Plantahofstrasse 25A, 7302 Landquart, [behördliche Umadressierung].
Zweigniederlassung:
[gestrichen: Schiers].
Numero di pubblicazione: 4801814, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dieter Holzinger AG, in Igis, CH-350.3.003.080-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 12.12.1997, S. 8966).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzinger, Wolf Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Landquart Gde. Igis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Holzinger-Kohler, Verena, von Pfäfers, in Landquart Gde. Igis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Exacta Ems AG, in Domat/Ems, Revisionsstelle;
Holzinger-Glanzmann, Ruth, von Zürich, in Landquart Gde. Igis, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zortea, Mario, von Zürich, in Landquart (Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zortea-Florin, Marina, von Zürich, in Landquart (Igis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.