Informazioni su Roger Ziltener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger Ziltener
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Ziltener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004793942, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Eugenio fürs Büro AG, in Chur, CHE-106.357.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Glarus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004533555, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pius Schäfler AG, in Gossau (SG), CHE-115.675.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4332051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Netstal (Glarus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2891539, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pius Schäfler Beteiligungen und Immobilien AG, in Gossau SG, CHE-105.784.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839847).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 31.05.2016 Aktiven von CHF 6'031'450.89 Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'212'429.93 auf die Pius Schäfler AG, in Gossau SG (CHE-115.675.779).
Gegenleistung:
CHF 3'819'020.96. [Folgende weitere Adressen werden im Handelsregister gelöscht.] [gestrichen: Weitere Adresse: Grundstrasse 71, 9500 Wil.]. [gestrichen: Weitere Adresse: Bahnhofstrasse 1, 9230 Flawil]. [gestrichen: Weitere Adresse: Hauptgasse 38, 9050 Appenzell]. [gestrichen: Weitere Adresse: St. Gallerstrasse 60a, 9200 Gossau].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Waldburger-Streule, Remo, von Teufen AR, in Gontenbad (Gonten), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Armin, von Berg SG, in Arnegg (Gossau SG), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Netstal (Glarus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.