Roger Ziltener
residente a Netstal, da Schübelbach Mandati attuali: Eugenio fürs Büro AG Persone correlate: Nadja Branger-Eugenio, Sergio Eugenio Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Ziltener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Ziltener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Ziltener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Ziltener"
|
|
Roger Ziltener
residente a Riehen, da Schübelbach Mandati attuali: Modellagentur/-schule En Vogue, R. Ziltener Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Ziltener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Ziltener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Ziltener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Ziltener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Ziltener
Persone con il nome Roger Ziltener lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Intermediazione lavoratori
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Intermediazione lavoratori
Privato con il nome Roger Ziltener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Ziltener
Numero di pubblicazione: HR02-1004793942, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Eugenio fürs Büro AG, in Chur, CHE-106.357.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Glarus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004533555, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pius Schäfler AG, in Gossau (SG), CHE-115.675.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4332051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Netstal (Glarus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2891539, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pius Schäfler Beteiligungen und Immobilien AG, in Gossau SG, CHE-105.784.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839847).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 31.05.2016 Aktiven von CHF 6'031'450.89 Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'212'429.93 auf die Pius Schäfler AG, in Gossau SG (CHE-115.675.779).
Gegenleistung:
CHF 3'819'020.96. [Folgende weitere Adressen werden im Handelsregister gelöscht.] [gestrichen: Weitere Adresse: Grundstrasse 71, 9500 Wil.]. [gestrichen: Weitere Adresse: Bahnhofstrasse 1, 9230 Flawil]. [gestrichen: Weitere Adresse: Hauptgasse 38, 9050 Appenzell]. [gestrichen: Weitere Adresse: St. Gallerstrasse 60a, 9200 Gossau].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Waldburger-Streule, Remo, von Teufen AR, in Gontenbad (Gonten), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Armin, von Berg SG, in Arnegg (Gossau SG), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Netstal (Glarus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.