Informazioni su Urs Peter Winkler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Peter Winkler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005775033, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton Bern), in Zollikofen, CHE-106.146.192, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048868).
Statutenänderung:
23.05.2022.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus Dienstleistungen, Entschädigungen der öffentlichen Hand, Beiträge der humanitären Stiftung SRK, Spenden, Legate, Erbschaften, Vermögenserträge. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Entschädigungen der öffentlichen Hand, Beiträge der humanitären Stiftung SRK, Spenden, Legate, Erbschaften und Vermögenserträge.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter-Bracher, Katharina, von Koppigen, in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Rita Anna, von Schattdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Stephanie Nadine, von Langnau im Emmental, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Marcel, von Oberburg, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlheim, Barbara, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Urs, von Rüdlingen, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daucourt, Philippe, von Fahy, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martz, Johannes, von Bremgarten bei Bern, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeilinger Riechsteiner, Sabine, von Deitingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Yvonne, von Ringgenberg (BE), in Bern (Frauenkappelen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Melanie, von Belp, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindegger Hubacher, Philippe, von Oberentfelden, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005745817, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Opportunity International Schweiz, in Zürich, CHE-174.287.289, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Urs, von Rüdlingen, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ninck, Theodor, genannt Theo, von Winterthur, in Kirchdorf (BE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Renée, von Luzern, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005452390, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Ehrenkodex, in Zürich, CHE-254.438.775, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2022, Publ. 1005384189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Urs, von Rüdlingen, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hersberger, Sophie, von Faido, in Bettingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].