Informazioni su Philippe Lindegger Hubacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Lindegger Hubacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005775033, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton Bern), in Zollikofen, CHE-106.146.192, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048868).
Statutenänderung:
23.05.2022.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus Dienstleistungen, Entschädigungen der öffentlichen Hand, Beiträge der humanitären Stiftung SRK, Spenden, Legate, Erbschaften, Vermögenserträge. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Entschädigungen der öffentlichen Hand, Beiträge der humanitären Stiftung SRK, Spenden, Legate, Erbschaften und Vermögenserträge.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter-Bracher, Katharina, von Koppigen, in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Rita Anna, von Schattdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Stephanie Nadine, von Langnau im Emmental, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Marcel, von Oberburg, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlheim, Barbara, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Urs, von Rüdlingen, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daucourt, Philippe, von Fahy, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martz, Johannes, von Bremgarten bei Bern, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeilinger Riechsteiner, Sabine, von Deitingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Yvonne, von Ringgenberg (BE), in Bern (Frauenkappelen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Melanie, von Belp, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindegger Hubacher, Philippe, von Oberentfelden, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005048868, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton Bern), in Zollikofen, CHE-106.146.192, Verein (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fels-Frey, Ursina Beatrice, von St. Gallen, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuscher, Fritz, von Herisau, in Bannwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindegger Hubacher, Philippe, von Oberentfelden, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roulet Romy, Sandra, von Sorvilier, in Malleray (Valbirse), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Annerös, von Frutigen, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyn Cuennet, Reto, von Bettenhausen, in Gurmels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004547399, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton Bern), in Zollikofen, CHE-106.146.192, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4350985).
Statutenänderung:
30.05.2017.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Croix-Rouge suisse Canton de Berne (CRS Canton de Berne)).
Zweck neu:
Das SRK Kanton Bern erfüllt humanitäre Aufgaben im Sinn der Rotkreuz-Grundsätze der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Es verbreitet und verankert die Rotkreuz-Grundsätze in der Bevölkerung. Es bietet insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Entlastung, Gesundheitsversorgung, Integration und Bildung an. Es bekennt sich zu dezentralen operativen Strukturen und einer regionalen Verankerung. Es fördert die Zusammenarbeit der im Namen des SRK tätigen Organisationen im Kanton Bern. Es unterstützt die Zusammenarbeit mit Organisationen, die im Namen des SRK tätig sind. Es fördert die Zusammenarbeit mit humanitären Organisationen, die ähnliche Zwecke wie das SRK verfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, André Jean Lucien, von Langnau im Emmental, in Bévilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diethelm, Daniela Maria, von Schübelbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Droux, Robert Joseph, von Vuisternens-devant-Romont, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freymond, Rodolphe Ami, von Montanaire, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Peter, von Lauterbrunnen, in Attiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frauenberg, Marcela, von Langnau im Emmental, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter-Bracher, Katharina, von Koppigen, in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Gerhard, von Schüpfen, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Rita Anna, von Schattdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Marcel, von Oberburg, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollard, Yanick, von Montagny (FR), in Sornetan (Petit-Val), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fels-Frey, Ursina Beatrice, von St. Gallen, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuscher, Fritz, von Herisau, in Bannwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindegger Hubacher, Philippe, von Oberentfelden, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roulet Romy, Sandra, von Sorvilier, in Malleray (Valbirse), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Annerös, von Frutigen, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahrli, Barbara Simone, von Laupen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.