Informazioni su Jakob Weiss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Weiss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3374216, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rothrist Rohr (Schweiz) AG, in Rothrist, CH-400.3.022.551-6, Fabrikation von und Handel mit Rohren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2004, S. 2, Publ. 2487552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Jakob, von Hinwil, in Murgenthal, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Peter, von Busswil bei Melchnau, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Arb, Peter, von Neuendorf, in Neuendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Peter, von Rüti ZH, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rothrist Rohr (Schweiz) AG, in Rothrist, Rohre und Profile aus Stahl usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.1999, S. 6457).
Statutenänderung:
13.06.2001.
Firma neu:
RoRo Holding AG.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen, Finanzierung von Gruppengesellschaften sowie Transfer von Know-how an andere Gruppengesellschaften;
die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vertretungen übernehmen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen aufnehmen sowie Grundstücke erwerben oder weiter veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arb, Peter, von Neuendorf, in Neuendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bichsel, Peter, von Busswil bei Melchnau, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hafner, Bruno, von Fulenbach, in Fulenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jost, Rolf, von Wynigen, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polonioli, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Rolf Arthur, von Oberhofen, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wiedmer, Hans, von Arni AG, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Senn, Bruno, von Densbüren, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli, Jürg, von Seengen, in Dübendorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Jakob, von Hinwil, in Murgenthal, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kounitzky, Alexandre, von Winterthur, in Hergiswil NW, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rothrist Rohr (Schweiz) AG (Rothrist Tubes (Suisse) SA (Rothrist Tube (Switzerland) Inc.) (Rothrist Tubi (Svizzera) SA), in Rothrist, Neue Industriestrasse 14, 4852 Rothrist, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2001.
Zweck:
Fabrikation von und Handel mit Rohren und anderen Profilen aus Stahl oder anderen Rohstoffen, wobei die wesentlichen Funktionen der Unternehmensführung und vor allem des Verkaufs in und von der Schweiz aus erfolgen;
die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vertretungen übernehmen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen aufnehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 10'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 10'000'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Teilaktiven von CHF 94'314'128. -- und Teilpassiven von CHF 77'590'270.-- der "RoRo Holding AG", in Rothrist, nämlich deren Geschäftsbetrieb, gemäss Bilanz per 01.01.2001, wofür 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000. -- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lombardini, Robert, von Cazis, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Magagna, Silvio A., von Zürich, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trauffer, Dr. René, von Habkern, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arb, Martin, von Neuendorf, in Neuendorf, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Dr. Friedrich-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kounitzky, Alexandre, von Winterthur, in Hergiswil NW, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Jakob, von Hinwil, in Murgenthal, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Peter, von Busswil bei Melchnau, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hafner, Bruno, von Fulenbach, in Boningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haener, Marcel, von Zullwil, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jost, Rolf, von Wynigen, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lueger, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polonioli, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Arb, Peter, von Neuendorf, in Neuendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Bruno, von Aarau und Wohlen AG, in Murgenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Rolf, von Oberhofen AG, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wiedmer, Hans, von Arni BE, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schindler, René, von Köniz, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Aarau, Revisionsstelle.