Informazioni su Peter Bichsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Bichsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3374216, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rothrist Rohr (Schweiz) AG, in Rothrist, CH-400.3.022.551-6, Fabrikation von und Handel mit Rohren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2004, S. 2, Publ. 2487552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Jakob, von Hinwil, in Murgenthal, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Peter, von Busswil bei Melchnau, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Arb, Peter, von Neuendorf, in Neuendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Peter, von Rüti ZH, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3146314, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der Rothrist Rohr (Schweiz) AG, in Rothrist, CH-400.7.902.153-3, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2005, S. 2, Publ. 2998932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Peter, von Busswil bei Melchnau, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Sascha, von Huttwil, in Schwarzhäusern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Pia, von Lohn-Ammannsegg, in Flumenthal, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rothrist Rohr (Schweiz) AG, in Rothrist, Rohre und Profile aus Stahl usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.1999, S. 6457).
Statutenänderung:
13.06.2001.
Firma neu:
RoRo Holding AG.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen, Finanzierung von Gruppengesellschaften sowie Transfer von Know-how an andere Gruppengesellschaften;
die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vertretungen übernehmen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen aufnehmen sowie Grundstücke erwerben oder weiter veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arb, Peter, von Neuendorf, in Neuendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bichsel, Peter, von Busswil bei Melchnau, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hafner, Bruno, von Fulenbach, in Fulenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jost, Rolf, von Wynigen, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polonioli, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Rolf Arthur, von Oberhofen, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wiedmer, Hans, von Arni AG, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Senn, Bruno, von Densbüren, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli, Jürg, von Seengen, in Dübendorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Jakob, von Hinwil, in Murgenthal, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kounitzky, Alexandre, von Winterthur, in Hergiswil NW, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.