Informazioni su Jason Vitale
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jason Vitale
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004901545, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CLS Group Holdings AG, in Luzern, CHE-109.525.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850702).
Statutenänderung:
11.05.2020. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonamy, Vincent Laurent, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buonopane, Jennifer Lynn, amerikanische Staatsangehörige, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nolop, Bruce, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomas, David, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vitale, Jason, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keenan, Karen Creegan, amerikanische Staatsangehörige, in Massachusetts (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nakamura, Naoto, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trundle, John, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1950975, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CLS Group Holdings AG, in Luzern, CHE-109.525.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Armstrong, Philip Stuart, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in New York (NY/US)];
Puth, David Wells, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boston (MA/US)];
Boillereau, Frederic, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in London (UK)];
Davidson III, John Pirnie, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in New York (NY/US)];
Gieve, Edward John Watson, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in London (UK)];
Gillie, Thomas Sebastian Blaise, kanadischer Staatsangehöriger und britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in New York (NY/US)];
Hudson, David Fraser, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in London (UK)];
Keenan, Karen Creegan, amerikanische Staatsangehörige, in Cobham (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Cobham (UK)];
Nolop, Bruce, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in New York (NY/US)];
Parent, Margaret Mary, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in New York (NY/US)];
Sears, Rick, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in London (UK)];
Vitale, Jason, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in London (UK)];
Herrington, Kathryn, britische Staatsangehörige, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (UK)];
Hoey, Rachel Marie, australische Staatsangehörige, in Kent (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kent (UK)];
Kos, Dino, amerikanischer Staatsangehöriger, in Summit (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Summit (NJ/US)];
Marquard, Alan Hugh, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (UK)];
Nagia, Naresh, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rye Brook (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rye Brook (NY/US)];
Zschach, Thomas Bly, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6173414, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CLS Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.025.616-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 32, Publ. 5954056).
Statutenänderung:
04.05.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cousins, Arthur, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Connor, Peter, irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brisighelli, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hawes, Roger, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ishigaki, Yumesaku, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki City, Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Khiang-Tong, Lim, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sears, Rick, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vitale, Jason, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdcroft, James P., amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich (CT/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.