Informazioni su Mirco Brisighelli
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mirco Brisighelli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3512961, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CLS Group Holdings AG, in Luzern, CHE-109.525.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142577).
Statutenänderung:
02.05.2017. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2016 die mit Beschluss vom 21.04.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boillereau, Frederic, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brisighelli, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Davidson III, John Pirnie, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gil, Gérard Serge, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
MacLaren, Bruce William, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tay, Lian Wee, genannt Leslie, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirochika, Iwadare, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki City (JP), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittianda, Vidya, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boccara, Dominique, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gary, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Purchase (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoshino, Akira, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Osmar, Bryan, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stenning, William Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Woking (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tallei, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomas, David, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yam Soon Lee, Ronnie, malaysischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagon, John Francis, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wood, Gaynor, britische Staatsangehörige, in South Darenth (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6173414, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CLS Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.025.616-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 32, Publ. 5954056).
Statutenänderung:
04.05.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cousins, Arthur, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Connor, Peter, irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brisighelli, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hawes, Roger, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ishigaki, Yumesaku, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki City, Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Khiang-Tong, Lim, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sears, Rick, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vitale, Jason, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdcroft, James P., amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich (CT/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.