Informazioni su Ronnie Yam Soon Lee
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ronnie Yam Soon Lee
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005784301, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CLS Group Holdings AG, in Luzern, CHE-109.525.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lawrence, Michael David, britischer Staatsangehöriger, in Wisbech (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gary, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Purchase (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Osmar, Bryan, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stenning, William Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Woking (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tallei, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yam Soon Lee, Ronnie, malaysischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okawara, Shuta, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Chin Jerh Yuen, Debbie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Covin, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Miland (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gallagher, Jodi Schenck, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Patas d'Illiers, Bruno Marie Jean Ignace, französischer Staatsangehöriger, in Asnières sur Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sahel, Rodolphe Jean Léon, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vora, Bhupesh Arjan, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3512961, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CLS Group Holdings AG, in Luzern, CHE-109.525.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142577).
Statutenänderung:
02.05.2017. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2016 die mit Beschluss vom 21.04.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boillereau, Frederic, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brisighelli, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Davidson III, John Pirnie, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gil, Gérard Serge, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
MacLaren, Bruce William, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tay, Lian Wee, genannt Leslie, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirochika, Iwadare, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki City (JP), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittianda, Vidya, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boccara, Dominique, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gary, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Purchase (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoshino, Akira, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Osmar, Bryan, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stenning, William Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Woking (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tallei, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomas, David, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yam Soon Lee, Ronnie, malaysischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagon, John Francis, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wood, Gaynor, britische Staatsangehörige, in South Darenth (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.