Informazioni su Marinus van de Wiel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marinus van de Wiel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005860591, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Living&more GmbH, bisher in Buchs (SG), CHE-113.708.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005325141).
Statutenänderung:
05.10.2023.
Sitz neu:
Brig-Glis.
Domizil neu:
Englisch-Gruss-Strasse 8, 3902 Glis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van de Wiel, Marinus, genannt Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Goms, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sevelen];
Emmen van de Wiel, Ivonne, niederländische Staatsangehörige, in Goms, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sevelen].
Numero di pubblicazione: 3972729, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hitachi Zosen KRB AG, in Buchs SG, CHE-107.554.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. 2831305).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzler, Heinrich, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van de Wiel, Marinus, genannt Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Sevelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Hans Heinrich, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt-Taube, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Kleindöttingen (Böttstein), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2831305, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hitachi Zosen KRB AG, in Buchs SG, CHE-107.554.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Erwin, von Nesslau-Krummenau, in Grabs, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ow, Karin, von Steckborn, in Azmoos (Wartau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Wladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
van de Wiel, Marinus, genannt Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Sevelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.