Marinus van de Wiel
residente a Gluringen, da Paesi Bassi Mandati attuali: Living&more GmbH Persone correlate: Ivonne Emmen van de Wiel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marinus van de Wiel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marinus van de Wiel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marinus van de Wiel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marinus van de Wiel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marinus van de Wiel
Persone con il nome Marinus van de Wiel lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Marinus van de Wiel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marinus van de Wiel
Numero di pubblicazione: HR02-1005860591, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Living&more GmbH, bisher in Buchs (SG), CHE-113.708.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005325141).
Statutenänderung:
05.10.2023.
Sitz neu:
Brig-Glis.
Domizil neu:
Englisch-Gruss-Strasse 8, 3902 Glis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van de Wiel, Marinus, genannt Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Goms, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sevelen];
Emmen van de Wiel, Ivonne, niederländische Staatsangehörige, in Goms, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sevelen].
Numero di pubblicazione: 3972729, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hitachi Zosen KRB AG, in Buchs SG, CHE-107.554.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. 2831305).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzler, Heinrich, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van de Wiel, Marinus, genannt Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Sevelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Hans Heinrich, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt-Taube, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Kleindöttingen (Böttstein), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2831305, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hitachi Zosen KRB AG, in Buchs SG, CHE-107.554.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Erwin, von Nesslau-Krummenau, in Grabs, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ow, Karin, von Steckborn, in Azmoos (Wartau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Wladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
van de Wiel, Marinus, genannt Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Sevelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.