Informazioni su Oliver Trümpler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Oliver Trümpler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005813844, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
inspiration farm gmbh, in Hägendorf, CHE-215.611.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Mario, von Wolfwil, in Wangen bei Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trümpler, Oliver, von Zürich, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005606632, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
inspiration farm gmbh, in Hägendorf, CHE-215.611.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091191).
Statutenänderung:
11.11.2022.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trümpler, Oliver, von Zürich, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kissling, Mario, von Wolfwil, in Wangen bei Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005562195, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
INHO Bau GmbH, in Hägendorf, CHE-338.364.506, Bodenmattstrasse 10, 4614 Hägendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.09.2022.
Zweck:
Erbringen von Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, hauptsächlich in den Bereichen Holzbau, Umbau, Innenausbau, Dächer, Fassaden und Metallbau in Kombination mit Holz, Dienstleistungen als Generalunternehmung, Projektleitung, Bauleitung, Durchführung von planerischen und ausführungstechnischen Arbeiten, Vermietung von Baumaschinen, Handel mit und Ausbau und Renovationen von Immobilien sowie Handel mit Waren aller Art. Kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 08.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Trümpler, Oliver, von Zürich, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.