Informazioni su inspiration farm gmbh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu inspiration farm gmbh
- inspiration farm gmbh ha sede a Hägendorf ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altre servici in educazione».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 29.06.2017.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 10.08.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-215.611.165.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: INHO Bau GmbH, Neubei GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.2017
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Hägendorf
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.4.015.872-6
IDI/IVA
CHE-215.611.165
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung von Schulungen, Kursen, Weiterbildungskursen sowie Beratung von Personen, Firmen, Verwaltungen und Organisationen und kann Verwaltungsaufgaben für Dritte durchführen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind, ferner Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: inspiration farm gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005813844, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
inspiration farm gmbh, in Hägendorf, CHE-215.611.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Mario, von Wolfwil, in Wangen bei Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trümpler, Oliver, von Zürich, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005606632, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
inspiration farm gmbh, in Hägendorf, CHE-215.611.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091191).
Statutenänderung:
11.11.2022.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trümpler, Oliver, von Zürich, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kissling, Mario, von Wolfwil, in Wangen bei Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4091191, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
inspiration farm gmbh, in Hägendorf, CHE-215.611.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3620947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Matthias, von Reiden, in Gretzenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trümpler, Oliver, von Zürich, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.