Informazioni su Christopher J. V. Tillman
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher J. V. Tillman
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005858630, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gebäudeversicherung Kanton Zürich, in Zürich, CHE-108.955.624, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kull-Benz, Katharina , von Zürich, Herrliberg, Zollikon und Meilen, in Zollikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor oder dessen Stellvertretung;
Walliser, Bruno, von Volketswil und Mosnang, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Gabriela, von Fribourg, in Freienbach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor oder dessen Stellvertretung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hodel, Daniel, von Triengen, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kündig, Jörg, von Hittnau und Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tillman, Christopher, von Heimiswil und Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6264272, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 19571 vom 30.05.2011. Legis Rechtsanwälte AG, in Zürich, CH-020.3.036.594-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234668).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tillman, Christopher, von Heimiswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Tillmann, Christopher].
Numero di pubblicazione: 4962562, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lutz Rechtsanwälte & Partner, in Zürich, CH-020.2.004.564-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 41, Publ. 4797916).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tillman, Christopher, von Heimiswil, in Meilen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pegam, Natasa, von Bubikon, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Gesellschafter.