Christopher J. V. Tillman
residente a Meilen, da Heimiswil e Meilen Mandati attuali: Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Legis Rechtsanwälte AG Persone correlate: Jörg Kündig, Daniel Marco Hodel, Gabriela Nagel-Jungo e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher J. V. Tillman", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher J. V. Tillman"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher J. V. Tillman", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher J. V. Tillman"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christopher J. V. Tillman
Persone con il nome Christopher J. V. Tillman lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società di assicurazioni
Officio di notare e avvocato
Esercizio di una società di assicurazioni
Officio di notare e avvocato
Privato con il nome Christopher J. V. Tillman
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christopher J. V. Tillman
Numero di pubblicazione: HR02-1005858630, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gebäudeversicherung Kanton Zürich, in Zürich, CHE-108.955.624, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kull-Benz, Katharina , von Zürich, Herrliberg, Zollikon und Meilen, in Zollikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor oder dessen Stellvertretung;
Walliser, Bruno, von Volketswil und Mosnang, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Gabriela, von Fribourg, in Freienbach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor oder dessen Stellvertretung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hodel, Daniel, von Triengen, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kündig, Jörg, von Hittnau und Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tillman, Christopher, von Heimiswil und Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6264272, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 19571 vom 30.05.2011. Legis Rechtsanwälte AG, in Zürich, CH-020.3.036.594-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234668).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tillman, Christopher, von Heimiswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Tillmann, Christopher].
Numero di pubblicazione: 4962562, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lutz Rechtsanwälte & Partner, in Zürich, CH-020.2.004.564-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 41, Publ. 4797916).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tillman, Christopher, von Heimiswil, in Meilen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pegam, Natasa, von Bubikon, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Gesellschafter.