Informazioni su Lucien Cédric Dominique Stucker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lucien Cédric Dominique Stucker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005592683, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
4data AG, bisher in Teufen (AR), CHE-149.100.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636812).
Statutenänderung:
18.10.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Sihlquai 253, 8005 Zürich.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bargues Domenech, José, spanischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grobler, Nicolaas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mantel, Stefan, von Elgg, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stucker, Lucien, von Bowil, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004804884, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
newbIT AG, in Zürich, CHE-482.693.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohnjec, Kresimir, von Winterthur, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucker, Lucien Cédric Dominique, von Bowil, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004684660, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
newbIT AG, in Zürich, CHE-482.693.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bélaz, Laura Daniela, von Mont-la-Ville, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grobler, Nicolas Alfred Jurgens, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel Beratung Revision Treuhand (CHE-104.819.301), in Schwerzenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amhof, David André Marius, von Auw, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Roland, von Zürich, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rubio Prieto, Maria Dolores, spanische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zindel Beratung Revision Treuhand GmbH (CHE-478.729.796), in Schwerzenbach, Revisionsstelle;
Stucker, Lucien Cédric Dominique, von Bowil, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].