Informazioni su José Bargues Domenech
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: José Bargues Domenech
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005592683, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
4data AG, bisher in Teufen (AR), CHE-149.100.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636812).
Statutenänderung:
18.10.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Sihlquai 253, 8005 Zürich.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bargues Domenech, José, spanischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grobler, Nicolaas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mantel, Stefan, von Elgg, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stucker, Lucien, von Bowil, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004489219, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
newbIT AG, in Zürich, CHE-482.693.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3566863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bargues Domenech, José, spanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004483150, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
4data AG (4data SA) (4data Ltd), in Teufen (AR), CHE-149.100.531, alte Haslenstrasse 2, 9053 Teufen AR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.10.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Software, Hardware und die Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie: - Beratung - Engineering - Software-Entwicklung - Support/Betrieb - IT-Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.10.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bargues Domenech, José, spanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.