Informazioni su Mario Claudio Spillmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mario Claudio Spillmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004707192, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
S44 Invest GmbH, in Berikon, CHE-136.666.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4378189).
Statutenänderung:
15.08.2019.
Sitz neu:
Bremgarten (AG).
Domizil neu:
Zürcherstrasse 4, 5620 Bremgarten AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TechTown GmbH (CHE-114.898.489), in Berikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Mario, von Villnachern, in Remetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Spillmann, Claudio, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 4378189, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
G&S Immobilien (Schweiz) GmbH, in Berikon, CHE-136.666.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715875).
Statutenänderung:
25.06.2018.
Firma neu:
S44 Invest GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gribi, Micha Jean Pierre, von Lengnau (BE), in Meisterschwanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TechTown GmbH (CHE-114.898.489), in Berikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spillmann, Mario Claudio, von Villnachern, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Spillmann, Claudio Jean-Claude, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4136967, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SEOmedien AG, in Berikon, CHE-115.391.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3225033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Claudio, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Mario, von Villnachern, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.