Mario Claudio Spillmann
residente a Remetschwil, da Villnachern Mandati attuali: S44 Invest GmbH, TechTown GmbH Persone correlate: Claudio Jean-Claude Spillmann, Claudio Jean-Claude Spillmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Claudio Spillmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Claudio Spillmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Claudio Spillmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Claudio Spillmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mario Claudio Spillmann
Persone con il nome Mario Claudio Spillmann lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Mario Claudio Spillmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mario Claudio Spillmann
Numero di pubblicazione: HR02-1004707192, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
S44 Invest GmbH, in Berikon, CHE-136.666.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4378189).
Statutenänderung:
15.08.2019.
Sitz neu:
Bremgarten (AG).
Domizil neu:
Zürcherstrasse 4, 5620 Bremgarten AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TechTown GmbH (CHE-114.898.489), in Berikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Mario, von Villnachern, in Remetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Spillmann, Claudio, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 4378189, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
G&S Immobilien (Schweiz) GmbH, in Berikon, CHE-136.666.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715875).
Statutenänderung:
25.06.2018.
Firma neu:
S44 Invest GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gribi, Micha Jean Pierre, von Lengnau (BE), in Meisterschwanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TechTown GmbH (CHE-114.898.489), in Berikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spillmann, Mario Claudio, von Villnachern, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Spillmann, Claudio Jean-Claude, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4136967, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SEOmedien AG, in Berikon, CHE-115.391.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3225033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Claudio, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Mario, von Villnachern, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.