Informazioni su Dr. Jürg Spiller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Jürg Spiller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004747914, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'293 vom 24.06.2019 Stiftung Solidarität Dritte Welt (SDW), in Zürich, CHE-109.831.605, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660867). Spiller, Jürg wurde irrtümlich mit dem im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019 publizierten TR-Eintrag 24293 vom 24.06.2019 neu eingetragen anstatt mutiert. Deshalb erfolgt nachstehende Löschung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiller, Jürg, von Seuzach, in Seuzach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiller, Jürg Dr. , von Elgg und Seuzach, in Seuzach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004660867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Solidarität Dritte Welt (SDW), in Zürich, CHE-109.831.605, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004602786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Jean Pierre, von Sumiswald, in Seuzach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiller, Jürg, von Seuzach, in Seuzach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tinguely, Francis, von Murten, in Murten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004537020, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein für Finanzgeschichte (Schweiz und Fürstentum Liechtenstein) / VFG, in Bern, CHE-102.640.760, Verein (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398793).
Name neu:
Verein für Finanzgeschichte (Schweiz und Fürstentum Liechtenstein) / VFG in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Dr. Jürg Spiller, Herbstackerstrasse 9, 8472 Seuzach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogler, Robert Urs, von Baden und Frauenfeld, in Baden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Arthur, von St. Gallen und Speicher, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Jean-Louis, von Schüpfheim, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Rudolf, von St. Peterzell, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Joseph Adolf, von Ramsen und Grosswangen, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renz, Hugo, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Thomas Niklaus Dr., von Widnau, in Rheinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Fritz, von Sumiswald, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberönz (Herzogenbuchsee), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spiller, Jürg, von Seuzach, in Seuzach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].