Informazioni su Dr. Robert Urs Vogler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Robert Urs Vogler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005090351, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stipendienfonds Neue Schule Zürich, in Zürich, CHE-109.544.442, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Robert Urs, von Baden, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004537020, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein für Finanzgeschichte (Schweiz und Fürstentum Liechtenstein) / VFG, in Bern, CHE-102.640.760, Verein (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398793).
Name neu:
Verein für Finanzgeschichte (Schweiz und Fürstentum Liechtenstein) / VFG in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Dr. Jürg Spiller, Herbstackerstrasse 9, 8472 Seuzach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogler, Robert Urs, von Baden und Frauenfeld, in Baden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Arthur, von St. Gallen und Speicher, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Jean-Louis, von Schüpfheim, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Rudolf, von St. Peterzell, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Joseph Adolf, von Ramsen und Grosswangen, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renz, Hugo, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Thomas Niklaus Dr., von Widnau, in Rheinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Fritz, von Sumiswald, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberönz (Herzogenbuchsee), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spiller, Jürg, von Seuzach, in Seuzach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein für Bankgeschichte (Schweiz und Fürstentum Liechtenstein) VGB, in B e r n , Förderung der bankgeschichtlichen Forschung in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein usw, Verein (SHAB Nr. 108 vom 07.06.1991, S. 2468).
Statutenänderung:
14.04.2000.
Name neu:
Verein für Finanzgeschichte (Schweiz und Fürstentum Liechtenstein) / VFG.
Domizil neu:
c/o RBA-Holding, Bahnhofplatz 10 A, 3001 Bern.
Adresse der Verwaltung neu:
c/o Credit Suisse Group, Am Schanzengraben 25, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt: die finanzgeschichtliche Forschung in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein zu fördern, insbesondere entsprechende Forschungsprojekte zu unterstützen und Stipendien und Druckbeiträge zu gewähren;
die Ergebnisse finanzgeschichtlicher Forschung der Wissenschaft, den Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, etc.) sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen z.B. durch Veröffentlichungen, Vorträge oder sonstige Veranstaltungen;
für die Erhaltung dauernd wertvoller Unterlagen der Finanzinstitute einzutreten und ihre Informationsverwaltung und ihr Archivwesen auszubauen und die Benutzung ihrer Archive für wissenschaftliche Zwecke zu ermöglichen;
den Kontakt und Erfahrungsaustausch zwischen Finanzfachleuten und Historikern zu fördern;
die Zusammenarbeit mit der finanzgeschichtlichen Forschung im Ausland zu pflegen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschiesslich das Vereinsvermögen.
Mittel:
Jahresbeiträge seiner Mitglieder, freiwillige Sonderbeiträge, Zuwendungen aller Art, Einnahmen aus Aktivitäten wie Veranstaltungen, wissenschaftlichen Symposien und dergleichen, Zinsen des Vereinsvermögens.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand, Wissenschaftlicher Beirat und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarasin, Alfred E., von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Hugo Dr., von Reute AR, in London (GB), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böschenstein, Roland Dr., von Stein am Rhein, in Hinterkappelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Micheli, Dominique, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Joseph Adolf, von Ramsen und Grosswangen, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Robert Urs, von Baden und Frauenfeld, in Baden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Jean-Louis, von Schüpfheim, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadermann, Jochen Dr., von Liechtenstein, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörg, Fritz, von Sumiswald, in Oberönz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.