Informazioni su Peter Ernst Simon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Ernst Simon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006033573, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gartenbau Markus Stieger AG, in Warth-Weiningen, CHE-108.733.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simon, Peter, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Roland, von Wiesendangen, in Gachnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stieger, Markus, von Winterthur, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4195229, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LEHVOSS Schneider AG, in Seuzach, CHE-112.188.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ameseder, Gernot, von Lindau, in Buch am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Simeon, von Heiden, in Frauenfeld, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Simon, Peter, von Zürich und Wiesendangen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auditco AG (CHE-103.231.588), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Auditco AG, in Zug].
Numero di pubblicazione: 3731323, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gartenbau Markus Stieger AG, in Warth-Weiningen, CHE-108.733.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3165893).
Statutenänderung:
30.08.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gartenbaugeschäftes, Planung, Ausführung und Unterhalt von Gartenanlagen, Betrieb einer Baumschule, An- und Verkauf von Pflanzen und gärtnerischen Produkten aller Art, den Bau von Schwimmbäder sowie den Betrieb eines Schaugartens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Mirco, von Winterthur, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Simon, Peter, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.