Informazioni su Simeon Niederer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simeon Niederer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005847033, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Golf Lipperswil AG, in Wäldi, CHE-104.858.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005795032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Simeon, von Heiden, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005636269, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Golf Lipperswil AG, in Wäldi, CHE-104.858.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, S.0, Publ. 3018847).
Statutenänderung:
24.11.2022. 24.11.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Golfplatzanlage sowie sämtliche damit direkt und indirekt verbundenen oder dazu passenden resp. ergänzenden Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'200.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'200.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'667.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Dr. Rudolf W., von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gibbons, Ian David, britischer Staatsangehöriger, in Engwilen (Wäldi), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Dr. Roger Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleisch, Heinz, von Mels, in Warth (Warth-Weiningen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Heinz, von Birwinken, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübler, Heinz, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Martin, von Kölliken, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Simeon, von Heiden, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005282170, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LEHVOSS Schneider AG, in Frauenfeld, CHE-112.188.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breede, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Simeon, von Heiden, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].