Informazioni su Dominik Simmen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dominik Simmen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Simmen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005298998, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Flubag Flugbetriebs-AG Beromünster, in Beromünster, CHE-101.951.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005070019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandmeier, Ruedi, von Seengen, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Bruno, von Zürich, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Simmen, Dominik, von Safenwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005049312, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swiss Helicopter School Association, bisher in Teufen (AR), CHE-112.104.919, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4396189).
Statutenänderung:
25.03.2020.
Name neu:
Helicopter School Association.
Sitz neu:
Benken (SG).
Domizil neu:
Rötlistrasse 2c, 8717 Benken SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Guido, von Malters, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandt, Jonathan, von Fällanden, in Bellikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzer, Marc, von Uzwil, in Benken SG, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Simmen, Dominik, von Safenwil, in Gontenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Costa, Vincent, von Nendaz, in Pully, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004999475, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Airport Helicopter AHB AG, in Beromünster, CHE-263.083.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, S.0, Publ. 7132046).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simmen, Dominik, von Safenwil, in Gontenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Hans-Rudolf, von Oberkulm, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Zweigniederlassung neu:
Basel (CHE-265.401.724) [bisher: Basel (CH-270.9.001.470-8)].