Informazioni su Vincent Costa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vincent Costa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005049312, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swiss Helicopter School Association, bisher in Teufen (AR), CHE-112.104.919, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4396189).
Statutenänderung:
25.03.2020.
Name neu:
Helicopter School Association.
Sitz neu:
Benken (SG).
Domizil neu:
Rötlistrasse 2c, 8717 Benken SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Guido, von Malters, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandt, Jonathan, von Fällanden, in Bellikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzer, Marc, von Uzwil, in Benken SG, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Simmen, Dominik, von Safenwil, in Gontenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Costa, Vincent, von Nendaz, in Pully, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1333073, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Swiss Helicopter School Association, bisher in Belp, CHE-112.104.919, Verein (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S. 5, Publ. 6016088).
Statutenänderung:
24.01.2014.
Sitz neu:
Teufen AR.
Domizil neu:
c/o Guido Brun, Stofelweid 1, 9053 Teufen AR.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Stephan, von Gams, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Jürg, von Rüegsau, in Rubigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Thomas, von Bubikon, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Costa, Vincent, von Nendaz, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.