Informazioni su Guido Caspar Brun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Guido Caspar Brun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005049312, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swiss Helicopter School Association, bisher in Teufen (AR), CHE-112.104.919, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4396189).
Statutenänderung:
25.03.2020.
Name neu:
Helicopter School Association.
Sitz neu:
Benken (SG).
Domizil neu:
Rötlistrasse 2c, 8717 Benken SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Guido, von Malters, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandt, Jonathan, von Fällanden, in Bellikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzer, Marc, von Uzwil, in Benken SG, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Simmen, Dominik, von Safenwil, in Gontenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Costa, Vincent, von Nendaz, in Pully, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3623257, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heli-Züri AG Volketswil, in Volketswil, CHE-265.438.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, Publ. 6293014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Guido, von Malters, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3614677, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Heli Sitterdorf AG, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CHE-108.468.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6491092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Guido, von Malters, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.