Informazioni su Alex Simeon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alex Simeon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005856683, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Schwyz Next, in Schwyz, CHE-112.840.912, Verein (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Peter, von Blumenstein, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Foser, Vanessa Julia Rosa, liechtensteinische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Andreas Thomas, von Luzern, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenberger, Adrian, von Grabs, in Oberrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neumann, Sandra, von Bubikon, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simeon, Alex, von Lantsch/Lenz, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogt, Fabian André, von Wangen (SZ), in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cattaneo, Celso, von Faido, in Ingenbohl, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004927905, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verein Technologiezentrum Schwyz (TZS), in Schwyz, CHE-112.840.912, Verein (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680969).
Statutenänderung:
02.06.2020.
Name neu:
Schwyz Next.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barraud, Andreas, von Egnach, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freitag, Damian, von Quarten, in Ingenbohl, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elbel, Martin, von Zug, in Steinhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichlin, Bernadette, von Steinerberg, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rhyner, Urs, von Schönenberg (ZH), in Feusisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Roman, von Schwyz, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Øyo, Nils, von Luzern, in Stäfa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter, von Blumenstein, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Durrer, Urs, von Kerns, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Foser, Vanessa Julia Rosa, liechtensteinische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simeon, Alex, von Lantsch/Lenz, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Fabian André, von Wangen (SZ), in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Andreas Thomas, von Luzern, in Schwyz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6966714, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
STIFTUNG FUTUR, in Rapperswil-Jona, CH-320.7.043.825-6, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6921532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Volketswil, in Ebertswil (Hausen am Albis), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simeon, Alex, von Lantsch/Lenz, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschudi Sauber, Franziska Anita, von Glarus und Zürich, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Tschudi, Franziska A., von Glarus und Sumiswald];
Zoller, Erich, von Au SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.