Informazioni su STIFTUNG FUTUR
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu STIFTUNG FUTUR
- STIFTUNG FUTUR con sede a Rapperswil SG è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». STIFTUNG FUTUR è attiva.
- C'é 13 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 31.08.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-100.800.604.
- Aziende con lo stesso indirizzo: MOOST AG, Progrivity AG.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Ilias Läber,
Margit Mönnecke,
Martin Stöckling,
Jean-Claude Garo,
Meret Stephanie Schmidheiny
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Ilias Läber,
Jean-Claude Garo,
Alex Simeon,
Christian Niklaus Reber,
Dr. h. c. Thomas Max Schmidheiny
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.01.1998
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Rapperswil-Jona
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.043.825-6
IDI/IVA
CHE-100.800.604
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung und Gründung erfolgsversprechender neuer Firmen, Nutzung des an der Ingenieurschule Interkantonales Technikum Rapperswil vorhandenen Potentials im Bereiche des Technologietransfers, Förderung des ethischen Handelns in der Wirtschaft sowie von Massnahmen zur Bereicherung der Erfahrungen in gesellschaftlichen, kulturellen und kreativen Belangen mit der Zielsetzung einer Vernetzung von Wirtschaft und Kultur.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | St. Gallen | 24.07.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG | St. Gallen | 07.11.2012 | 23.07.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- FOUNDATION FUTUR
- FONDATION FUTUR
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: STIFTUNG FUTUR
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005551469, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
STIFTUNG FUTUR, in Rapperswil-Jona, CHE-100.800.604, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005337013).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spälti, Dr. Dieter, von Hettlingen und Netstal, in Nürensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Dr. Thomas, von Ersigen, in Wil SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meili, Dr. Jürg, von Zürich und Stäfa, in Uerikon (Stäfa), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler, Dr. Hermann, von Arth, in Arth, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005337013, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
STIFTUNG FUTUR, in Rapperswil-Jona, CHE-100.800.604, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2020, Publ. 1004997806).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läber, Dr. Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Numero di pubblicazione: HR02-1004997806, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
STIFTUNG FUTUR, in Rapperswil-Jona, CHE-100.800.604, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, S.0, Publ. 3656853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidheiny, Suzanne, von Balgach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.