Informazioni su Micha Semmler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Micha Semmler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3619969, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gianesi & Briner AG, in Schlieren, CHE-109.093.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060509).
Statutenänderung:
26.06.2017.
Sitz neu:
Hinwil.
Domizil neu:
c/o WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG, Kemptnerstrasse 7, 8340 Hinwil. Gemäss Erklärung vom 27.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schefer, Robert, von Teufen AR, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherrer, Samuel, von Nesslau, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semmler, Micha, von Thayngen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3598299, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
K 7 Immobilien AG, in Hinwil, CHE-103.621.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semmler, Micha, von Thayngen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3154399, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG, in Hinwil, CHE-100.362.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cometes Consulting AG (CH-020.3.916.434-8), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle;
Semmler, Micha, von Thayngen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.