Informazioni su WSP Ingenieure AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WSP Ingenieure AG
- WSP Ingenieure AG è attualmente attiva e opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria». La sede si trova a Hinwil.
- L’azienda è stata costituita nel 19.06.1987.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 05.06.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-100.362.194.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Mathias Linz,
Christian Jäger,
Samuel Scherrer,
Micha Semmler,
Daniel Dettling
i più recenti aventi diritto di firma
Mathias Linz,
Christian Jäger,
Samuel Scherrer,
Micha Semmler,
Daniel Dettling
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.06.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hinwil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.923.203-3
IDI/IVA
CHE-100.362.194
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektierung und Bauleitung elektrischer Anlagen sowie die Durchführung aller mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann zudem Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Finanzierungen von Liegenschaften übernehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG | Uster | 27.05.2022 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 10.11.2016 | 26.05.2022 | |
Cometes Consulting AG | Uster | 04.12.2009 | 09.11.2016 | |
Cavalli Treuhand | Winterthur | <2004 | 03.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- WSP W. Schefer + Partner Ingenieurbüro AG
- WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG
- WSP Schefer W. + Partner Ingenieurbüro AG
- Schefer W. Ingenieurbüro AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WSP Ingenieure AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005759747, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WSP Ingenieure AG, in Hinwil, CHE-100.362.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482662).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linz, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005482662, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WSP Ingenieure AG, in Hinwil, CHE-100.362.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schefer, Werner, von Teufen (AR), in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Christian, von Arosa, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005008629, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG, in Hinwil, CHE-100.362.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637451).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Firma neu:
WSP Ingenieure AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektierung und Bauleitung elektrischer Anlagen sowie die Durchführung aller mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann zudem Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Finanzierungen von Liegenschaften übernehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.