Informazioni su Robert Schefer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Robert Schefer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Schefer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3619969, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gianesi & Briner AG, in Schlieren, CHE-109.093.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060509).
Statutenänderung:
26.06.2017.
Sitz neu:
Hinwil.
Domizil neu:
c/o WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG, Kemptnerstrasse 7, 8340 Hinwil. Gemäss Erklärung vom 27.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schefer, Robert, von Teufen AR, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherrer, Samuel, von Nesslau, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semmler, Micha, von Thayngen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3060509, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gianesi & Briner AG, in Schlieren, CHE-109.093.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1400193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colombo, Reto, von Schiers, in Winkel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cometes Consulting AG (CHE-107.843.916), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schefer, Robert, von Teufen AR, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1400193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gianesi & Briner AG, in Schlieren, CHE-109.093.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 23, Publ. 6045462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Heinz, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rauch, Peter, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Betschon Treuhand AG (CH-020.3.033.018-6), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schefer, Robert, von Teufen AR, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Colombo, Reto, von Schiers, in Winkel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Cometes Consulting AG (CHE-107.843.916), in Winterthur, Revisionsstelle.