Informazioni su Walter Heinrich Schätti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Heinrich Schätti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004657683, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Infogate AG, in Zürich, CHE-106.083.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätti, Walter Heinrich, von Lachen, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meusburger, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Urs, von Nesslau, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gustafsson, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Risskov (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Marc, von Rümlang, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3834865, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Infogate AG, in Zürich, CHE-106.083.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1422369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Ernst, von Gurzelen, in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brönnimann, Hans, von Zürich und Gurzelen, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätti, Walter Heinrich, von Lachen, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brönnimann, Michael, von Zürich, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
OBT AG, Filiale St. Gallen (CHE-406.591.524), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT AG, Filiale St. Gallen].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pranor AG, bisher in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.128 vom 6.7.1993 S.3502).
Statutenänderung:
2.3.1995.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wuttke, Vivien, von Schlossrued, in Schlossrued, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Alfred, von Brenzikofen, in Adlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Peter, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nerreter, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Ernst, von Gurzelen, in Bergdietikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brönnimann, Hans, von Zürich und Gurzelen, in Steinmaur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schätti, Walter, von Lachen, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.