Informazioni su Jesper Ulsted
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jesper Ulsted
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005498178, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IMS Integrierte Managementsysteme AG, bisher in Root, CHE-113.195.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314335).
Statutenänderung:
01.04.2022.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Thomas Alexander, von Winterthur, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gailer, Kurt, von Schänis, in Männedorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Jürg, von Menziken, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Fabian, von Emmen, in Emmen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005163382, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
macos software ag, in Volketswil, CHE-107.979.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jürgens, Patricia, von Bachenbülach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubacher, Rudolf, von Wassen, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Heinrich, von Nesslau, in Münchwilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jürgens, Marcel, von Bachenbülach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Marc, von Rümlang, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004657683, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Infogate AG, in Zürich, CHE-106.083.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätti, Walter Heinrich, von Lachen, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meusburger, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Urs, von Nesslau, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gustafsson, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Risskov (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Marc, von Rümlang, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.