Informazioni su Grégory Savioz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Grégory Savioz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004785858, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Crans-Montana, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 208 du 26.10.2017, Publ. 3833935).
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Frédéric, de Crans-Montana, à Crans-Montana, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Crettaz, Roland, de Saint-Martin (VS), à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Lens, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire];
Barras, Gabriel, de Crans-Montana, à Lens, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Bonvin, Christian, de Crans-Montana, à Crans-Montana, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président ou le secrétaire];
Savioz, Grégory, de Anniviers, à Veyras, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004719034, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Banque Raiffeisen du Haut-Léman société coopérative, à Vionnaz, CHE-106.606.319, société coopérative (No. FOSC 130 du 09.07.2019, Publ. 1004671746).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savioz, Grégory, de Anniviers, à Veyras, avec signature collective à deux au même titre qu'un membre de la direction.
Inscription ou modification de personne(s):
Donnet, Yves, de Troistorrents, à Monthey, avec signature collective à deux au même titre qu'un membre de la direction [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un membre de la direction].
Numero di pubblicazione: HR02-1004564825, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Rectification de l'inscription au registre journalier No 10 du 03.01.2019, publiée dans la FOSC No 4 du 08.01.2019, No publ. 1'004'536'419. Banque Raiffeisen du Haut-Léman société coopérative, à Vionnaz, CHE-106.606.319, société coopérative (No. FOSC 4 du 08.01.2019, Publ. 1004536419).
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Grégory, de Anniviers, à Veyras, avec signature collective à deux au même titre qu'un membre de la direction [non: Savioz , Grégory, sans fonction inscrite, avec signature collective à deux].