Informazioni su Christian Bonvin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Bonvin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004940066, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Crans-Montana, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 244 du 17.12.2019, Publ. 1004785858).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonvin, Christian, de Crans-Montana, à Crans-Montana, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004785858, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Crans-Montana, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 208 du 26.10.2017, Publ. 3833935).
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Frédéric, de Crans-Montana, à Crans-Montana, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Crettaz, Roland, de Saint-Martin (VS), à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Lens, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire];
Barras, Gabriel, de Crans-Montana, à Lens, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Bonvin, Christian, de Crans-Montana, à Crans-Montana, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président ou le secrétaire];
Savioz, Grégory, de Anniviers, à Veyras, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3266317, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Chermignon, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 121 du 24.06.2016, Publ. 2912389).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, Gabriel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Barras, Michel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Crans (Chermignon)];
Barras, Véronique, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Crans (Chermignon)];
Bonvin, Christian, de Crans-Montana, à Crans-Montana, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président ou le secrétaire [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Clivaz, Christophe, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Cordonier, Anne-Marie, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Crettaz, Roland, de Saint-Martin VS, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire [précédemment: à Chermignon];
Duc, Gabriel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Pralong, Frédéric, de Crans-Montana, à Crans-Montana, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Rey, Nadine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Chermignon].